Thomas Løwe Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYENS VVS OG BLIK ODENSE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 52.966' DKK THORS HAMMER HOLDING ApS. (2023) |
Største underskud: | -120' DKK Thomas Løwe Odense Holding II ApS (2023) |
Største egenkapital: | 224.194' DKK THORS HAMMER HOLDING ApS. (2023) |
Største gæld: | 64.904' DKK Heimdal Odense ApS (2023) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos BYENS VVS OG BLIK ODENSE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BYENS VVS OG BLIK ODENSE ApS (25 år 3 måneder) |
Seed: 1843128688
Det hele startede for alvor en dag i 1999 i BYENS VVS OG BLIK ODENSE ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Thomas Løwe Hansen nu bestreddet i 25 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 9.114' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thomas Løwe Odense Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
THORS HAMMER HOLDING ApS.
Via Thomas Løwe Odense Holding ApS -
Ydun Odense ApS
Via THORS HAMMER HOLDING ApS. -
Heimdal Odense ApS
Via THORS HAMMER HOLDING ApS. -
Frigg Odense ApS
Via THORS HAMMER HOLDING ApS. -
Kirkevænget 3A Holding ApS
Via Frigg Odense ApS -
Kirkevænget 3A ApS
Via Kirkevænget 3A Holding ApS -
VVS CENTERET ApS.
Via THORS HAMMER HOLDING ApS. -
Thomas Løwe Odense Holding II ApS
Via Thomas Løwe Odense Holding ApS
Direktørposter (6)
-
THORS HAMMER HOLDING ApS.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2001 -
Thomas Løwe Odense Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2022 -
Thomas Løwe Odense Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2023 -
Heimdal Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2020 -
Frigg Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2021 -
Ydun Odense ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Magnus Løwe Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
BYENS EL OG TEKNIK ApS UNDER STIFTELSE (Nu: BYENS EL OG TEKNIK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023 -
Thomas Løwe Odense Holding II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer og Direktør
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
07.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
08.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Thomas Løwe Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thomas Løwe Odense Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 112.118' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Thomas Løwe Odense Holding II ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Thomas Løwe Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor THORS HAMMER HOLDING ApS. kunne offentliggøre et overskud på 52.966' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Thomas Løwe Odense Holding II ApS kunne offentliggøre et underskud på 120' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 52.966' DKK (THORS HAMMER HOLDING ApS.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 120' DKK (Thomas Løwe Odense Holding II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 224.194' DKK (THORS HAMMER HOLDING ApS.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -53' DKK (Thomas Løwe Odense Holding II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Torsten Allan Olesen.