Mads Peter Sommerlund
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET MEJLGADE 27-29 ÅRHUS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 937.957' DKK TÆKKERSMINDE ApS (2015-16) |
Største underskud: | -8.547' DKK SPF EJENDOMME, JYLLAND A/S (Nu: SOJOKI HOLDING I ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 4.050.648' DKK TÆKKER EUROPA ApS (Nu: TÆKKER EUROPA A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 1.743.923' DKK TÆKKER EUROPA ApS (Nu: TÆKKER EUROPA A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos HEDEN MASKINFORRETNING A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S (17 år 2 måneder) |
Seed: 391581589
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 ved EJENDOMSSELSKABET MEJLGADE 27-29 ÅRHUS ApS (tidligere TÆKKER A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mads Peter Sommerlund i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen den 1. juli 2003.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 506' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MSO Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100% -
MS FAABORG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S
Via MSO Advokatanpartsselskab -
RET&RÅD A/S
Via ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S
Direktørposter (3)
-
RET&RÅD A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2021 -
MS FAABORG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2009 -
MSO Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
RET&RÅD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2018 -
FUJAS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2016 -
PLUS-COAT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.05.2013 -
HEDEN MASKINFORRETNING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.09.2020 -
Kami Holding Faaborg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2017 -
KAMI DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2012 -
PlusCoat DK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.05.2013 -
SOLKLINTEN ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 23.08.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (140)
-
SOLKLINTEN ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
HOLMQUIST ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
MG Group Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør
15.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
04.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Peter Sommerlund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MSO Advokatanpartsselskab (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.328' DKK. Igennem sit holdingselskab MSO Advokatanpartsselskab har Mads dermed også ejerandele i ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S (15-19.99%).
Du kan se koncerndiagram for Mads Peter Sommerlund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Mads Peter Sommerlund har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved KAMI STÅL A/S (Nu: KAMI DK ApS) der præsenterede et overskud på 4.667' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved PLUS-COAT A/S der præsenterede et underskud på 2.102' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 59 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 2 måneder fra 2007 til i dag hos ADVOKATFIRMAET RET & RÅD FYN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 146.614' DKK (TÆKKER EUROPA ApS (Nu: TÆKKER EUROPA A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4' DKK (SELSKAB II HOLDING ApS (Nu: Ejendomsselskabet Gl. Kongevej 22, Ans ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.050.648' DKK (TÆKKER EUROPA ApS (Nu: TÆKKER EUROPA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 242' DKK (SELSKAB II HOLDING ApS (Nu: Ejendomsselskabet Gl. Kongevej 22, Ans ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Ole Billum Jensen.