Niels Bonø
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.615' DKK PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S (2017) |
Største underskud: | -1.726' DKK PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S (2021) |
Største egenkapital: | 18.241' DKK PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S (2023) |
Største gæld: | 770.315' DKK PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S (7 år 8 måneder) |
Seed: 1422105091
Det begyndte for alvor dengang i 2000 hos ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Niels Bonø i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 25. oktober 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor pensionskasser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. august 2002.
Direktørposter (1)
-
PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
PENSIONDANMARK UDDANNELSESFONDE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2017
Registreringsdato: 02.01.2017 -
ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2001
Registreringsdato: 25.10.2001 -
ARBEJDERBEVÆGELSENS PENSIONSKASSE (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2000
Registreringsdato: 07.06.2000
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2000 - 25.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Torben Möger Pedersen.