Ib Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | EINAR HOFFMANN & CO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.664' DKK BOGENSE PLAST A/S (2021) |
Største underskud: | -11.592' DKK K/S CRAVEN STREET (2014) |
Største egenkapital: | 29.806' DKK BOGENSE PLAST A/S (2022) |
Største gæld: | 68.945' DKK BOGENSE PLAST A/S (2022) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos BOGENSE PLAST A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af CRAVEN STREET KOMPLEMENTAR ApS (17 år 11 måneder) |
Seed: 501778794
Det hele begyndte den dag i 1999 i EINAR HOFFMANN & CO A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ib Jensen i 6 måneder, inden stoppet d. 17. januar 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer fx slik. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. januar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ib Jensen 7000 Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BOGENSE PLAST A/S
Via Ib Jensen 7000 Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Ib Jensen 7000 Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
BOGENSE PLAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
CRAVEN STREET KOMPLEMENTAR ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
CRAVEN STREET KOMPLEMENTAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024 -
K/S CRAVEN STREET (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.01.2024
Registreringsdato: 11.01.2024
Blå bog (fortsat)
Ib har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Ib Jensen 7000 Invest ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.06.2006 - 03.06.2024
Direktør
17.04.2012 - 11.01.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
28.06.2006 - 14.12.2023
Bestyrelsesmedlem
17.04.2012 - 11.01.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.1999 - 17.01.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ib Jensen 7000 Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.476' DKK. Gennem sit holdingselskab Ib Jensen 7000 Invest ApS har Ib dermed også andele i BOGENSE PLAST A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ib Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S CRAVEN STREET landede et overskud på 7.444' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S CRAVEN STREET landede et underskud på 11.592' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 440' DKK (BOGENSE PLAST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.663' DKK (BOGENSE PLAST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.476' DKK (Ib Jensen 7000 Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Hans Ebbesen Knudsen.