Lars Thinggaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | F3 MANAGEMENT ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 204.050' DKK MILESTONE SYSTEMS A/S (2018) |
Største underskud: | -198.748' DKK Arcus Holding A/S (2022) |
Største egenkapital: | 896.361' DKK MILESTONE SYSTEMS A/S (2023) |
Største gæld: | 1.053.547' DKK MILESTONE SYSTEMS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 560 årsværk hos MILESTONE SYSTEMS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af F3 MANAGEMENT ApS (25 år 8 måneder) |
Seed: 279885016
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1999 ved F3 MANAGEMENT ApS (tidligere ApS KBUS 38 NR. 3535) i hvervet som Direktør og Ejer. Denne rolle har Lars Thinggaard nu besiddet i 25 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 2.653' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
F3 MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
F3 MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
Veo Technologies ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.07.2019
Tidslinje (49)
-
Dixa ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Arcus Holding A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2022
Registreringsdato: 14.02.2022 -
AIRTAME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.1999 - Stadig aktiv
Direktør
05.05.1999 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2016 - 10.07.2017
Bestyrelsesmedlem
11.07.2017 - 03.02.2019
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 31.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2017 - 14.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2019 - 26.02.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Thinggaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn F3 MANAGEMENT ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 76.291' DKK. Gennem sit holdingselskab F3 MANAGEMENT ApS har Lars dermed også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Thinggaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lars Thinggaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved MILESTONE SYSTEMS A/S der præsenterede et overskud på 74.334' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Arcus Holding A/S der præsenterede et underskud på 198.748' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 1 måned fra 2019 til i dag hos Veo Technologies ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 98.718' DKK (MILESTONE SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 195.392' DKK (Arcus Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 896.361' DKK (MILESTONE SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -155.510' DKK (Arcus Holding A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Henrik Bjørn Teisbæk.