Peter Sjøgren
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE (5 år 10 måneder) |
Seed: 140898871
Karrieren som leder startede i 1999 ved PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Sjøgren i 5 år 10 måneder, før stoppet den 20. april 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor pensionskasser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. april 2005.
Tidslinje (2)
-
PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.04.2005
Registreringsdato: 20.04.2005 -
PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.1999
Registreringsdato: 02.06.1999
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 10.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.12.2017 - 20.06.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
02.06.1999 - 20.04.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Morten Fischer-nielsen.