Bo Prangsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAFOLO HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.244.260' DKK INTEGRA CONSULT A/S (2021-22) |
Største underskud: | -11.775' DKK SCANAVIA A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 2.991.920' DKK INTEGRA CONSULT A/S (2021-22) |
Største gæld: | 7.557.557' DKK INTEGRA CONSULT A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos ACTAS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN (23 år 9 måneder) |
Seed: 1667497290
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 i DAFOLO HOLDING A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bo Prangsgaard i 2 måneder, inden stoppet d. 1. oktober 1999.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.213' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ESBJERG, ANELYSTPARKEN, 2000 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
KRILIMA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN
Via ESBJERG, ANELYSTPARKEN, 2000 ApS -
I-Klima Invest ApS
Via KRILIMA HOLDING ApS -
I-KLIMA A/S
Via I-Klima Invest ApS
Direktørposter (1)
-
KRILIMA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2012
Bestyrelsesposter (7)
-
KLIMADAN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.03.2016 -
LG MONTAGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.10.2019 -
KRILIMA HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2012 -
KLIMADAN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2016 -
I-KLIMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.04.2016 -
INTEGRA CONSULT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.01.2018 -
TOPTEAM ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (89)
-
TOPTEAM ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
NB VENTILATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022 -
THORUP TOFTILD HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022
Blå bog (fortsat)
Bo har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2016 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via I-Klima Invest ApS -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Prangsgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i INTEGRA CONSULT A/S der præsenterede et overskud på 2.244.260' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i SCANAVIA A/S der præsenterede et underskud på 11.775' DKK.
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 43 forskellige selskaber (heraf 18 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2012 til i dag hos KRILIMA HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.110' DKK (NB VENTILATION A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.669' DKK (K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.689' DKK (K/S ESBJERG, ANELYSTPARKEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -9' DKK (SCANAVIA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Morten Pedersen.