Lillian Schmidt Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1998 (26 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 380' DKK FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.579' DKK FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT (2023) |
Største gæld: | 2.235' DKK FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT (15 år 11 måneder) |
Seed: 1613889606
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 i FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lillian Schmidt Rasmussen i 15 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. april 2014.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 352' DKK.
Tidslinje (2)
-
FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2014
Registreringsdato: 01.04.2014 -
FRØKEN CAMMA MARGRETHE OTZEN KEILGAARDS MINDELEGAT
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.1998
Registreringsdato: 01.05.1998
Blå bog (fortsat)
Lillian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1998 - 01.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lillian' netværk er Else Noack.