Lisbeth Hauch Enevoldsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEJERØ KØBMANDSHANDELS MUSEUM (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SEJERØ KØBMANDSHANDELS MUSEUM (28 år 7 måneder) |
Seed: 642814362
Karrieren som leder startede i 1996 hos SEJERØ KØBMANDSHANDELS MUSEUM i rollen som Reel ejer. Denne rolle har Lisbeth Hauch Enevoldsen nu bestreddet i 28 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HALVVEJS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
HALVVEJS (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
FÆRGESELSKABET BJERGSTED A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2002
Registreringsdato: 01.06.2002 -
FÆRGESELSKABET BJERGSTED A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.1999
Registreringsdato: 31.03.1999
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
26.02.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.03.1999 - 01.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Anders Christoffersen.