Jens Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS MØLLER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.075' DKK CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (2021) |
Største underskud: | -366' DKK JENS MØLLER ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.767' DKK JENS MØLLER ApS (2023) |
Største gæld: | 863' DKK CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS MØLLER ApS (25 år 3 måneder) |
Seed: 1121775366
Det startede for alvor en dag i 1999 ved JENS MØLLER ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Jens Møller og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Jens nu bestreddet i 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor investeringsselskaber.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JENS MØLLER ApS
Ejerandel: 100% -
Ejendommen Bernstorffsvej 246 v/Jens Møller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S
Via JENS MØLLER ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
JENS MØLLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.1999
Tidslinje (9)
-
CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.12.2021
Registreringsdato: 17.12.2021 -
Ejendommen Bernstorffsvej 246 v/Jens Møller (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2015 - 17.12.2021
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2004 - 25.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1999 - 14.06.1999
Ejer og Direktør
15.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S kunne offentliggøre et overskud på 2.075' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor JENS MØLLER ApS kunne offentliggøre et underskud på 366' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.455' DKK (CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.767' DKK (JENS MØLLER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.655' DKK (CHARLOTTENLUND DYREHOSPITAL I/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jacob Coakley Meyer.