Thomas Brenøe
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERNATIONAL BRANDS AF 5.8.1996 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.464' DKK F&P Brancheløsninger P/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.227' DKK KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET AF 5. DECEMBER 1995 A/S (2014) |
Største gæld: | 15.317' DKK F&P Brancheløsninger P/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos F&P Brancheløsninger P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af F&P Brancheløsninger Komplementar ApS (2 år 10 måneder) |
Seed: 1777890287
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1999 hos INTERNATIONAL BRANDS AF 5.8.1996 A/S (tidligere PATRICK LICENSE A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Brenøe i 2 år 4 måneder, inden stoppet den 16. oktober 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. december 2013.
Direktørposter (1)
-
F&P Brancheløsninger Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
F&P Brancheløsninger P/S
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
F&P Brancheløsninger P/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2021
Registreringsdato: 22.11.2021 -
F&P Brancheløsninger Komplementar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.11.2021
Registreringsdato: 18.11.2021
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.11.2021 - 20.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2006 - 11.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2005 - 07.11.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2006 - 25.09.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2005 til 2007 hos FÅMANDSFORENINGEN DIP DANSKE SMALL CAP AKTIER F.M.B.A.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.464' DKK (F&P Brancheløsninger P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.535' DKK (F&P Brancheløsninger P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (F&P Brancheløsninger Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Pia Holm Steffensen.