Lars Bo Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GF RANDERS F.M.B.A (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GF RANDERS F.M.B.A (16 år 4 måneder) |
Seed: 2032288524
Karrieren som erhvervsleder startede i 2008 hos GF RANDERS F.M.B.A (tidligere GF-KRONJYLLAND) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Bo Nielsen i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 29. april 2010.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
GF RANDERS F.M.B.A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
GF-KRONJYLLAND (Nu: GF RANDERS F.M.B.A) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2010
Registreringsdato: 29.04.2010 -
GF-KRONJYLLAND (Nu: GF RANDERS F.M.B.A) (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2008
Registreringsdato: 08.05.2008 -
GF-KRONJYLLAND (Nu: GF RANDERS F.M.B.A)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2008
Registreringsdato: 08.05.2008
Blå bog (fortsat)
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 2008 til i dag hos GF RANDERS F.M.B.A.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anders Rask Pedersen.