Johnny Fiskbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1996 (27 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEA HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 39.697' DKK JF EMBALLAGE ApS (Nu: STEA HOLDING ApS) (2022) |
Største underskud: | -727' DKK FD Taulov ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 113.210' DKK JF EMBALLAGE ApS (Nu: STEA HOLDING ApS) (2022) |
Største gæld: | 112.732' DKK FD Taulov ApS (2023) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos STEA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af STEA HOLDING ApS (27 år 9 måneder) |
Seed: 1233949503
Erhvervskarrieren startede i 1996 hos STEA HOLDING ApS (tidligere JF EMBALLAGE ApS) i rollen som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Johnny Fiskbæk og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter, Ejer og Direktør har Johnny nu bestreddet i 27 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 27 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 7.276' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STEA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
STEA A/S
Via STEA HOLDING ApS -
ABC Hjøllund ApS
Via STEA HOLDING ApS -
STEA VARMEFORSYNING ApS
Via STEA HOLDING ApS -
STEA MidCo ApS
Via STEA HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
STEA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.1999 -
ABC Hjøllund ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2011 -
STEA VARMEFORSYNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2014 -
FD Taulov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2021 -
STEA MidCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
STEA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.05.2017
Tidslinje (21)
-
STEA MidCo ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
FD Taulov ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
JFE TRANSPORT ApS (Nu: STEA TRANSPORT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2019
Registreringsdato: 14.01.2019
Blå bog (fortsat)
Johnny har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Direktør og Reel ejer
03.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
28.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1996 - Stadig aktiv
Direktør
05.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Johnny Fiskbæk er desuden ejer af holdingselskabet STEA MidCo ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet STEA MidCo ApS ejes der også andele i samt .
Se også koncerndiagram for Johnny Fiskbæk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JF EMBALLAGE ApS (Nu: STEA HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 39.697' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor FD Taulov ApS kunne fremvise et underskud på 727' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.276' DKK (JF EMBALLAGE ApS (Nu: STEA HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (STEA MidCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 109.900' DKK (JF EMBALLAGE ApS (Nu: STEA HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (STEA MidCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Daniel Claudius de Renouard Dal.