Knud Erik Keller Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SHERBORNE KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 48.951' DKK P/S Vestervang 25-34 Invest (2019-20) |
Største underskud: | -18.381' DKK K/S BONDÖN 11 OG 12 (2017) |
Største egenkapital: | 365.257' DKK P/S Vestervang 25-34 Invest (2015) |
Største gæld: | 302.335' DKK Obton Solenergi Lamar ApS (2023) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos DIFKO ADMINISTRATION A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af K/S SHERBORNE (24 år 5 måneder) |
Seed: 243161210
Det hele startede i 1999 hos SHERBORNE KOMPLEMENTAR ApS i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Knud Erik Keller Pedersen købte en del af virksomheden d. 9. december 1999 og fik dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Knud af: Axel Gustav Lerche, Peter Aage Egede Nielsen, Simon Lodberg og Peter Søderberg Krogh. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Knud nu bestreddet i 17 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 8' DKK.
Bestyrelsesposter (6)
-
AGENA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2020 -
SHERBORNE KOMPLEMENTAR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2012 -
K/S SHERBORNE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2000 -
MME Ejendomme A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2016 -
P/S Vestervang 25-34 Invest
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2019 -
Vestervang Invest af 2019 Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (120)
-
EH Invest ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
AMC INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
SME INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
Blå bog (fortsat)
Knud har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2020 - 28.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 28.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud Erik Keller Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos P/S Vestervang 25-34 Invest der præsenterede et overskud på 48.951' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos K/S BONDÖN 11 OG 12 der præsenterede et underskud på 18.381' DKK.
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 51 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 5 måneder fra 2000 til i dag hos K/S SHERBORNE.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.199' DKK (DIFKO INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.811' DKK (DIFKO ASSET A/S (Nu: Domis Frederikshavn Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 167.889' DKK (P/S Vestervang 25-34 Invest).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.882' DKK (Obton Solenergi Harderhaven P/S).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Hans Schmidt-hansen.