Jacob Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEXAS INSTRUMENTS COPENHAGEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 66.637' DKK BAND-IT A/S (2016) |
Største underskud: | -28.696' DKK CAR2GO DANMARK A/S (2015) |
Største egenkapital: | 919.804' DKK COVIDIEN VII (DENMARK) ApS (2015-16) |
Største gæld: | 125.825' DKK NSA af 17. oktober 2017 A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos NSA af 17. oktober 2017 A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Interessentskabet Amerika Plads 37 (17 år 6 måneder) |
Seed: 434199903
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2000 i TEXAS INSTRUMENTS COPENHAGEN ApS (tidligere TEXAS INSTRUMENTS, COPENHAGEN ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Christensen i 2 måneder, inden stoppet d. 9. juni 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Christensen Partners Komplementar ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Christensen Partners Advokatpartnerselskab
Via Christensen Partners Komplementar ApS
Direktørposter (2)
-
Christensen Partners Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019 -
Christensen Partners Advokatpartnerselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Christensen Partners Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2019 -
Christensen Partners Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (86)
-
LPI PROFESSIONEL FORENING (Nu: KAPITALFORENINGEN LÆGERNES INVEST)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022 -
INVESTERINGSFORENINGEN LÆGERNES PENSIONSINVESTERING (Nu: Investeringsforeningen Lægernes Invest)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022 -
X-INTERNATIONAL ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2020
Registreringsdato: 28.08.2020
Blå bog (fortsat)
Jacob har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2009 - 28.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2007 - 28.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2018 - 28.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i X-INTERNATIONAL ApS der præsenterede et overskud på 13.429' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i NSA af 17. oktober 2017 A/S der præsenterede et underskud på 5.850' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 7 måneder fra 2007 til 2022 hos KAPITALFORENINGEN LÆGERNES INVEST.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.064' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 17. DECEMBER 2004 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 134.841' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 17. DECEMBER 2004 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 76' DKK (Christensen Partners Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Nicholas William Boe Stenderup.