Michael Henning Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRÆETS FORSIKRINGSSERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.771' DKK BYGGECENTRUM (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) (2021) |
Største underskud: | -16.524' DKK BYGGECENTRUM (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) (2019) |
Største egenkapital: | 49.371' DKK BYGGECENTRUM (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) (2018) |
Største gæld: | 45.362' DKK BYGGECENTRUM (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) (2017) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos BYGGECENTRUM (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BYGGERIETS KVALITETSKONTROL A/S (14 år) |
Seed: 859257792
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 i TRÆETS FORSIKRINGSSERVICE ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Michael Henning Nielsen i , inden stoppet d. 16. december 1999.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden forsikringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MHN Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
JØRN JOHANSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2023 -
BYGGERIETS KVALITETSKONTROL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.04.2021 -
DANVAK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
JØRN JOHANSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
JØRN JOHANSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2023
Registreringsdato: 07.03.2023 -
JØRN JOHANSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2021
Registreringsdato: 03.09.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
27.02.2018 - 20.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2021 - 07.03.2023
Bestyrelsesmedlem
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Henning Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i BYGGECENTRUM (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) der præsenterede et overskud på 5.771' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i BYGGECENTRUM (Nu: MOLIO Erhvervsdrivende Fond) der præsenterede et underskud på 16.524' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år fra 2007 til 2021 hos BYGGERIETS KVALITETSKONTROL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.701' DKK (KLOAKMESTRENES KVALITETSKONTROL A/S (Nu: BYGGERIETS KVALITETSKONTROL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 429' DKK (DANVAK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.252' DKK (KLOAKMESTRENES KVALITETSKONTROL A/S (Nu: BYGGERIETS KVALITETSKONTROL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -355' DKK (DANVAK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Kenneth Claus Andreasson.