Iben Etlar Esborg
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANIAM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20' DKK SLP 11.587 A/S (Nu: DANIAM ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -714' DKK SLP 11.587 A/S (Nu: DANIAM ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 458' DKK SLP 11.587 A/S (Nu: DANIAM ApS) (2014) |
Største gæld: | 4.279' DKK SLP 11.587 A/S (Nu: DANIAM ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANIAM ApS (9 år 3 måneder) |
Seed: 1485916889
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 i DANIAM ApS (tidligere SLP 11.587 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Iben Etlar Esborg i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2004.
I dag arbejder virksomheden med ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 31' DKK.
Tidslinje (4)
-
SLP 11.587 A/S (Nu: DANIAM ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2009
Registreringsdato: 14.06.2009 -
SLP 11.587 A/S (Nu: DANIAM ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2004
Registreringsdato: 31.05.2004 -
SLP 11.587 A/S (Nu: DANIAM ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2000
Registreringsdato: 15.02.2000
Blå bog (fortsat)
Iben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.02.2000 - 14.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab