Henrik Gram
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | V. Å. GRAM HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.645' DKK HG HOLDING HADERSLEV ApS (2020-21) |
Største underskud: | -444' DKK HG HOLDING HADERSLEV ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 56.394' DKK HG HOLDING HADERSLEV ApS (2022-23) |
Største gæld: | 21.475' DKK V.Å. GRAM A/S (Nu: Gram Clean Air A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos V.Å. GRAM A/S (Nu: Gram Clean Air A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af V. Å. GRAM HOLDING A/S (24 år 8 måneder) |
Seed: 271954684
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2000 i V. Å. GRAM HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Henrik Gram nu besiddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 394' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HG HOLDING HADERSLEV ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Ejendomsselskabet V. Å. Gram ApS
Via HG HOLDING HADERSLEV ApS -
R & G Invest ApS
Via HG HOLDING HADERSLEV ApS -
Damhusene ApS
Via R & G Invest ApS -
Aller Ejendomme Vejen ApS
Via HG HOLDING HADERSLEV ApS
Direktørposter (3)
-
R & G Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2022 -
Ejendomsselskabet V. Å. Gram ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2017 -
HG HOLDING HADERSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
V. Å. GRAM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.01.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
R & G Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.01.2022
Registreringsdato: 28.01.2022 -
V.Å. GRAM A/S (Nu: Gram Clean Air A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
V.Å. GRAM A/S (Nu: Gram Clean Air A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.10.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2004 - 01.07.2020
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.2004 - 30.06.2020
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.08.2016 - 07.12.2017
Reel ejer
26.08.2016 - Stadig aktiv
Direktør
11.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HG HOLDING HADERSLEV ApS landede et overskud på 22.645' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HG HOLDING HADERSLEV ApS landede et underskud på 444' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Morten Gram.