Michael Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OPTIMA DATA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.459' DKK VEKTUS A/S (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.343' DKK VEKTUS A/S (2022) |
Største gæld: | 8.653' DKK VEKTUS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos VEKTUS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af VEKTUS A/S (10 år 2 måneder) |
Seed: 489935429
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 hos OPTIMA DATA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Hansen i 2 år 5 måneder, før stoppet d. 20. maj 2002.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VEKTUS A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
VEKTUS A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2014
Registreringsdato: 11.07.2014 -
OPTIMA DATA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2002
Registreringsdato: 20.05.2002 -
OPTIMA DATA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.1999
Registreringsdato: 15.12.1999
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
11.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.1999 - 20.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Rasmus Toft.