Carsten Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2010 (14 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEJRE FORSYNING SERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 156.936' DKK LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S) (2017) |
Største underskud: | -148.484' DKK LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 4.456.647' DKK FORS Holding A/S (2015) |
Største gæld: | 68.693' DKK LEJRE SPILDEVAND A/S (Nu: FORS Spildevand Lejre A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos FONDEN SAGNLANDET LEJRE, HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den selvejende institution ROMU (6 år 9 måneder) |
Seed: 968418393
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2010 ved LEJRE FORSYNING SERVICE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Carsten Rasmussen i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen den 27. februar 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 51' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. januar 2016.
Bestyrelsesposter (2)
-
FORS Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2022 -
Ejendomsfonden Lejre Højskole
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Ejendomsfonden Lejre Højskole
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023 -
Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
FONDEN SAGNLANDET LEJRE, HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2022
Registreringsdato: 21.03.2022
Blå bog (fortsat)
Carsten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Carsten Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN SAGNLANDET LEJRE, HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER der præsenterede et overskud på 6.546' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved FORS Holding A/S der præsenterede et underskud på 16.259' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 6 måneder fra 2010 til 2016 hos FORS Vand Lejre A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.259' DKK (FORS Holding A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.287.327' DKK (FORS Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -366' DKK (Ejendomsfonden Lejre Højskole).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Ole Blickfeldt Jønsson.