Knud Henrik Thisgaard
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RISAGER & THISGAARD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.411' DKK GIVSKUD HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.430' DKK GIVSKUD HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 10.380' DKK FARY LOCHAN DESTILLERI A/S (2023) |
Største gæld: | 3.596' DKK FARY LOCHAN DESTILLERI A/S (2016) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GIVSKUD MURERFORRETNING ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af GIVSKUD HOLDING ApS (17 år 1 måned) |
Seed: 1079899054
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 hos RISAGER & THISGAARD ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Knud Henrik Thisgaard i 6 år 8 måneder, før stoppet d. 9. oktober 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Landbruget Læsøvej 7
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GIVSKUD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KNUD THISGAARD ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via GIVSKUD HOLDING ApS -
GIVSKUD MURERFORRETNING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via GIVSKUD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
GIVSKUD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
FARY LOCHAN DESTILLERI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2021
Tidslinje (16)
-
GIVSKUD MURERFORRETNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
FARY LOCHAN DESTILLERI A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
KNUD THISGAARD ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2019
Registreringsdato: 17.12.2019
Blå bog (fortsat)
Knud har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.04.2012 - 03.07.2024
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.12.2003 - 17.12.2019
Reel ejer
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Knud Henrik Thisgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GIVSKUD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.399' DKK. Gennem holdingselskabet GIVSKUD HOLDING ApS har Knud derfor også andele i KNUD THISGAARD ApS (100%) samt GIVSKUD MURERFORRETNING ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Knud Henrik Thisgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor GIVSKUD HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.411' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor GIVSKUD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.430' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.224' DKK (GIVSKUD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 472' DKK (GIVSKUD MURERFORRETNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.380' DKK (FARY LOCHAN DESTILLERI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 83' DKK (GIVSKUD MURERFORRETNING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Morten Andreas Jørgensen.