Palle Viby Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Boxman Danmark filial af Boxman Ab Sverige (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 256.226' DKK SITECORE A/S (Nu: SITECORE CORPORATION A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -64.024' DKK SITECORE A/S (Nu: SITECORE CORPORATION A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.701.527' DKK SITECORE A/S (Nu: SITECORE CORPORATION A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 1.081.770' DKK SITECORE A/S (Nu: SITECORE CORPORATION A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 119 årsværk hos SITECORE A/S (Nu: SITECORE CORPORATION A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHRISMA ApS (24 år 4 måneder) |
Seed: 1568847239
Karrieren som leder startede i 1999 hos Boxman Danmark filial af Boxman Ab Sverige i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Palle Viby Mogensen i 1 år, før stoppet d. 1. februar 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor detailhandel fra postordreforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. oktober 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISMA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Crescita I ApS
Via CHRISMA ApS
Direktørposter (1)
-
CHRISMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2000
Bestyrelsesposter (6)
-
I.B-L HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2016 -
Crescita I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2021 -
CRESCITA Partners F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2024 -
IBL Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.11.2016 -
SCANLUX PACKAGING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.02.2010 -
AI Power ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (86)
-
AI Power ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Nordix Systems ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
CRESCITA Partners F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024
Blå bog (fortsat)
Palle har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via CHRISMA ApS -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle Viby Mogensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos TIJ INVEST ApS (Nu: IBL Group ApS) der præsenterede et overskud på 77.290' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos I.B-L HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 28.345' DKK.
Palle har i alt siddet i bestyrelsen hos 40 forskellige selskaber (heraf 22 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 7 måneder fra 2010 til i dag hos SCANLUX PACKAGING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.950' DKK (ESOFT A/S (Nu: EFKT Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27.776' DKK (PRONESTOR ApS (Nu: Sign In Workspace ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 83.293' DKK (ESOFT SYSTEMS A/S (Nu: Esoft Systems A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -37.436' DKK (PRONESTOR ApS (Nu: Sign In Workspace ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Jesper Bjerg-larsen.