Peter Hauge
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 1999 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRIVISION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.148' DKK HAUGE HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -2.987' DKK TRIVISION ApS (Nu: TRIVISION A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 5.512' DKK TRIVISION HOLDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 13.242' DKK TRIVISION ApS (Nu: TRIVISION A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TRIVISION ApS (Nu: TRIVISION A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af HAUGE HOLDING ApS (24 år 8 måneder) |
Seed: 431721512
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1999 i TRIVISION A/S (tidligere TRIVISION ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Hauge i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 14. december 2007.
I dag arbejder virksomheden med computerprogrammering. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.055' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAUGE HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TRIVISION HOLDING A/S
Via HAUGE HOLDING ApS -
TRIVISION A/S
Via TRIVISION HOLDING A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
TRIVISION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2022 -
TRIVISION HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
TRIVISION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
3 D SURGERY A/S (Nu: 3D KnowHow A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
TRIVISION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2021
Registreringsdato: 09.09.2021
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.12.2015 - 09.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.1999 - 14.12.2007
Bestyrelsesmedlem
16.11.2011 - 29.09.2016
Bestyrelsesmedlem
30.09.2016 - 08.12.2016
Bestyrelsesmedlem
09.12.2016 - 09.09.2021
Bestyrelsesmedlem
28.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
12.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via TRIVISION HOLDING A/S -
Direktør
28.12.1999 - Stadig aktiv
Ejer
29.12.1999 - 29.12.2016
Reel ejer
01.01.2000 - Stadig aktiv
Ejer
30.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2011 - 29.09.2016
Bestyrelsesmedlem
30.09.2016 - 08.12.2016
Bestyrelsesmedlem
09.12.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via HAUGE HOLDING ApS
Peter Hauge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAUGE HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 565' DKK. Igennem holdingselskabet HAUGE HOLDING ApS har Peter derfor også ejerandele i TRIVISION HOLDING A/S (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Hauge, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Peter Hauge har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i TRIVISION ApS (Nu: TRIVISION A/S) der præsenterede et overskud på 1.055' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i TRIVISION ApS (Nu: TRIVISION A/S) der præsenterede et underskud på 2.987' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 1999 til 2007 hos TRIVISION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.055' DKK (TRIVISION ApS (Nu: TRIVISION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.153' DKK (TRIVISION ApS (Nu: TRIVISION A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 565' DKK (HAUGE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Susanne Hauge.