Kenneth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CHARTIS EUROPE, DANSK FILIAL AF CHARTIS EUROPE S.A., FRANKRIG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.982.351' DKK HANSEN & KLEIN A/S (2022) |
Største underskud: | -48.645' DKK RISKPOINT A/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.743.419' DKK RP PartnerCo A/S (2023) |
Største gæld: | 1.095.660' DKK RISKPOINT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 117 årsværk hos RISKPOINT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NICE INVEST HOLDING ApS (17 år 2 måneder) |
Seed: 1284547623
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved CHARTIS EUROPE, DANSK FILIAL AF CHARTIS EUROPE S.A., FRANKRIG (tidligere AIG EUROPE, DANSK FILIAL AF AIG EUROPE S.A., FRANKRIG) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kenneth Nielsen i 7 år 10 måneder, før stoppet den 12. november 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden forsikring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NICE INVEST HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Kenneth Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
Nice Family Invest ApS
Via NICE INVEST HOLDING ApS -
RP PartnerCo A/S
Via Nice Family Invest ApS -
RiskPoint Group A/S
Via RP PartnerCo A/S -
RISKPOINT A/S
Via RiskPoint Group A/S -
CAPLLOYD A/S - FORSIKRINGSAGENTUR
Via RISKPOINT A/S -
HANSEN & KLEIN A/S
Via Nice Family Invest ApS -
TEAM RED PERFORMANCE ELITE ApS
Via NICE INVEST HOLDING ApS -
Hillerød Fodbold Elite A/S
Via TEAM RED PERFORMANCE ELITE ApS -
Sportscare Invest ApS
Via NICE INVEST HOLDING ApS -
Team Red Performance Håndbold Elite ApS
Via NICE INVEST HOLDING ApS -
NORDSJÆLLAND HÅNDBOLD A/S
Via Team Red Performance Håndbold Elite ApS
Direktørposter (6)
-
HANSEN & KLEIN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2008 -
NICE INVEST HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2007 -
RiskPoint Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2012 -
Nice Family Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2017 -
RP PartnerCo A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2022 -
Kenneth Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
CAPLLOYD A/S - FORSIKRINGSAGENTUR
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.05.2021 -
HANSEN & KLEIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2007 -
RISKPOINT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2024 -
RiskPoint Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2012 -
TEAM RED PERFORMANCE ELITE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2022 -
Sportscare Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2023 -
RP PartnerCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2022 -
Team Red Performance Håndbold Elite ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.11.2023
Ejendomme (6)
Tidslinje (51)
-
RISKPOINT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
RISKPOINT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2024
Registreringsdato: 20.05.2024 -
Kenneth Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2023
Registreringsdato: 12.12.2023
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
12.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
07.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via NICE INVEST HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2023 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via NICE INVEST HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
10.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via NICE INVEST HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via RP PartnerCo A/S
Kenneth Nielsen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• NICE INVEST HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 413.989' DKK.
• HANSEN & KLEIN A/S (ejer lige nu 32,65%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 413.989' DKK.
• Kenneth Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 413.989' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kenneth Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HANSEN & KLEIN A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.982.351' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S BOCHUM ZENTRUM II kunne offentliggøre et underskud på 13.059' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 78.652' DKK (RISKPOINT HOLDING A/S (Nu: RiskPoint Group A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 251' DKK (RP PartnerCo A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.743.419' DKK (RP PartnerCo A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.182' DKK (RISKPOINT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kenneth' netværk er Celine Buchhave Nielsen.