Torben Jensen Gaml
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 2010 (14 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 8. oktober 2020 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 586' DKK AP FARVER SJÆLLAND ApS (Nu: Selskabet af 1. januar 2021 ApS) (2016) |
Største underskud: | -4.283' DKK AP FARVER A/S (Nu: Selskabet af 8. oktober 2020 A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 115' DKK AP FARVER SJÆLLAND ApS (Nu: Selskabet af 1. januar 2021 ApS) (2022) |
Største gæld: | 23.525' DKK AP FARVER A/S (Nu: Selskabet af 8. oktober 2020 A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos AP FARVER A/S (Nu: Selskabet af 8. oktober 2020 A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Selskabet af 1. januar 2021 ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 1268065561
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2010 i Selskabet af 8. oktober 2020 A/S (tidligere AP FARVER A/S) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Torben Jensen Gaml i 6 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. august 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 40' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Selskabet af 1. januar 2021 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selskabet af 8. oktober 2020 A/S UNDER KONKURS
Via Selskabet af 1. januar 2021 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
House of Color ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
TG VIBORG HOLDING ApS (Nu: Selskabet af 1. januar 2021 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
House of Color ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
AP FARVER A/S (Nu: Selskabet af 8. oktober 2020 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2020
Registreringsdato: 12.10.2020
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Direktør
02.05.2013 - 31.05.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.06.2010 - 31.08.2016
Bestyrelsesmedlem
02.05.2013 - 12.10.2020
Direktør
01.09.2016 - 12.10.2020
Reel ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor AP FARVER SJÆLLAND ApS (Nu: Selskabet af 1. januar 2021 ApS) fremviste et overskud på 586' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor AP FARVER A/S (Nu: Selskabet af 8. oktober 2020 A/S) fremviste et underskud på 4.283' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Tim Harris Lundfold.