Nis Tommerup Johnsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jun. 2010 (14 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | IBPO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.920' DKK Frontmatec Tandslet A/S (2020) |
Største underskud: | -9.141' DKK Frontmatec Tandslet A/S (2018) |
Største egenkapital: | 105.642' DKK Frontmatec Tandslet A/S (2022) |
Største gæld: | 168.647' DKK Frontmatec Tandslet A/S (2022) |
Flest årsværk: | 144 årsværk hos Frontmatec Tandslet A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IBPO A/S (2 år 10 måneder) |
Seed: 305072569
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2010 i IBPO A/S (tidligere MCS DATA A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Nis Tommerup Johnsen i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 22. april 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 5.189' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. april 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
Frontmatec Tandslet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2023
Tidslinje (3)
-
Frontmatec Tandslet A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2023
Registreringsdato: 20.02.2023 -
MCS DATA A/S (Nu: IBPO A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2013
Registreringsdato: 22.04.2013 -
MCS DATA A/S (Nu: IBPO A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2010
Registreringsdato: 03.06.2010
Blå bog (fortsat)
Nis har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.06.2010 - 22.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Nis Tommerup Johnsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Frontmatec Tandslet A/S der præsenterede et underskud på 5.225' DKK.
Nis har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2010 til 2013 hos IBPO A/S.
En af de forbindelser som går igen i Nis' netværk er Michael Isaack-larsen.