Gullach Tousgaard
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S AYLESBURY (Ejer) |
Største overskud: | 2.950' DKK K/S AYLESBURY (2021) |
Største underskud: | -5.704' DKK K/S AYLESBURY (2016) |
Største egenkapital: | 32.650' DKK K/S AYLESBURY (2023) |
Største gæld: | 64.086' DKK K/S AYLESBURY (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S AYLESBURY (26 år 9 måneder) |
Seed: 2126971661
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1997 i K/S AYLESBURY i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Gullach Tousgaard købte en del af virksomheden d. 23. december 1997 og havde dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Gullach af: Leo Ørtenblad, Gorm Karstens, Niels Otto Erik Nielsen og 6 andre personer. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Gullach nu bestreddet i 26 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her mere end 26 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.351' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ANPARTSSELSKABET NORDRHEIN-WESTFALEN. HONSELER BRUCH 28-32
Ejerandel: 15-19.99% -
AYLESBURY KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
MARY CHAPMAN KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S NORDRHEIN-WESTFALEN
Via ANPARTSSELSKABET NORDRHEIN-WESTFALEN. HONSELER BRUCH 28-32 -
K/S AYLESBURY
Via AYLESBURY KOMPLEMENTAR ApS -
K/S MARY CHAPMAN
Via MARY CHAPMAN KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (3)
-
AYLESBURY KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.1999 -
MARY CHAPMAN KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2007 -
ANPARTSSELSKABET NORDRHEIN-WESTFALEN. HONSELER BRUCH 28-32
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2015
Bestyrelsesposter (3)
-
K/S NORDRHEIN-WESTFALEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.09.2014 -
K/S MARY CHAPMAN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.05.2007 -
K/S AYLESBURY
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.06.1999
Tidslinje (24)
-
K/S NEWINGTON ROAD (Nu: K/S STOKE NEWINGTON HIGH STREET) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018 -
STOKE NEWINGTON HIGH STREET KOMPLEMENTAR ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2018
Registreringsdato: 12.05.2018 -
STOKE NEWINGTON HIGH STREET KOMPLEMENTAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2018
Registreringsdato: 31.01.2018
Blå bog (fortsat)
Gullach har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.12.2014 - Stadig aktiv
Direktør
19.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2014 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
21.05.2007 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
04.09.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
14.06.1999 - Stadig aktiv
Ejer
11.09.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor K/S AYLESBURY kunne fremvise et overskud på 2.950' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S AYLESBURY kunne fremvise et underskud på 5.704' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.351' DKK (K/S AYLESBURY).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.650' DKK (K/S AYLESBURY).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.064' DKK (K/S NORDRHEIN-WESTFALEN).
En af de forbindelser som går igen i Gullach' netværk er Erling Nielsen.