Kristine Joo Marxen
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | OM FINANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.171' DKK OM FINANS A/S (2021) |
Største underskud: | -16.064' DKK MARXEN HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 220.866' DKK MARXEN HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 201.337' DKK OM FINANS A/S (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos OM FINANS A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OM FINANS A/S (16 år 5 måneder) |
Seed: 2044752588
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 i OM FINANS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kristine Joo Marxen nu besiddet i 16 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 17.231' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KRISTINE FINANS ApS
Ejerandel: 100% -
Marxen Holding 1 ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MARXEN HOLDING A/S
Via Marxen Holding 1 ApS -
OM FINANS A/S
Via MARXEN HOLDING A/S -
PALOMA INVEST A/S
Via OM FINANS A/S
Direktørposter (1)
-
KRISTINE FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
MARXEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
MARXEN HOLDING A/S (0%)
Er ikke længere ejerDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
Marxen Holding 1 ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
Anpartsselskabet af 11. januar 2018 (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020
Blå bog (fortsat)
Kristine har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Reel ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24,99% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.06.2012 - 06.12.2023
Bestyrelsesmedlem
27.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,99% -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2013 - 29.06.2018
Reel ejer
30.06.2018 - 04.12.2023
Reel ejer
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,99%
Kristine Joo Marxen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Marxen Holding 1 ApS (49,99% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 220.721' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MARXEN HOLDING A/S (49,99%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kristine Joo Marxen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MARXEN HOLDING A/S landede et overskud på 36.718' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MARXEN HOLDING A/S landede et underskud på 16.064' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.167' DKK (MARXEN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 843' DKK (Anpartsselskabet af 11. januar 2018).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 220.866' DKK (MARXEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.498' DKK (Anpartsselskabet af 11. januar 2018).
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Kasper Marxen.