Troels Kjeld Winther
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TWIN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 17.812' DKK TWIN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TWIN HOLDING ApS) (2017) |
Største underskud: | -679' DKK TWIN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TWIN HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 25.390' DKK TWIN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TWIN HOLDING ApS) (2017) |
Største gæld: | 48.749' DKK RASK FOOD ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BANSIK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BANSIK ApS (23 år 10 måneder) |
Seed: 966822019
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 hos TWIN HOLDING ApS (tidligere TWIN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Troels Kjeld Winther i 9 år 8 måneder, før stoppet d. 20. maj 2010.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 530' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BANSIK ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
RASK FOOD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Guldborg Sund ApS
Via BANSIK ApS -
Thy Resort ApS
Via Guldborg Sund ApS -
Sommersted Aktivitetscenter ApS
Via Thy Resort ApS -
FOOD INVEST ApS
Via RASK FOOD ApS -
Vendere Magis ApS
Via FOOD INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
BANSIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
Guldborg Sund ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.02.2021
Tidslinje (15)
-
Guldborg Sund ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2021
Registreringsdato: 12.02.2021 -
ORYX AGRO ApS (Nu: Guldborg Sund ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
ORYX AGRO ApS (Nu: Guldborg Sund ApS) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021
Blå bog (fortsat)
Troels har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.12.2015 - 31.12.2020
Reel ejer
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2021 - 01.01.2021
Bestyrelsesmedlem
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2000 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2000 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2010 - 15.07.2018
Ejer
16.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 56,25% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.08.2000 - 20.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RASK FOOD ApS kunne offentliggøre et overskud på 365' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BANSIK ApS kunne offentliggøre et underskud på 78' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 352' DKK (ORYX AGRO ApS (Nu: Guldborg Sund ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 530' DKK (TWIN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TWIN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.618' DKK (TWIN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TWIN HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.446' DKK (ORYX AGRO ApS (Nu: Guldborg Sund ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Jesper Hartvig Jensen.