Morten Boris Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.400' DKK JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER ApS (Nu: JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -3.098' DKK SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 15.960' DKK MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 21.737' DKK JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER ApS (Nu: JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER ApS (Nu: JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S (23 år 9 måneder) |
Seed: 1376514231
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 ved JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S (tidligere JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Morten Boris Søndergaard nu besiddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor vejgodstransport. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.162' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS
Via MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS -
Sportsstald Randers ApS
Via MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS -
JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S
Via MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2021 -
JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2007 -
MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2000
Tidslinje (11)
-
Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2021
Registreringsdato: 04.01.2021 -
SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019 -
SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2019
Registreringsdato: 19.08.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Direktør og Reel ejer
04.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
21.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.12.2000 - Stadig aktiv
Direktør
02.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.10.2007 - 19.08.2019
Reel ejer
23.04.2009 - 19.08.2019
Ejerandel: 100%
Morten Boris Søndergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 15.960' DKK. Gennem sit holdingselskab MORTEN SØNDERGAARD INVEST ApS har Morten dermed også andele i Søndergaard Sten & Grus Mørke ApS (100%), Sportsstald Randers ApS (25-33.33%) og JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Morten Boris Søndergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER ApS (Nu: JOHS. SØNDERGAARD & SØNNER A/S) landede et overskud på 6.400' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S landede et underskud på 3.098' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Thomas Darø.