Christian Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CJ KOMMUNIKATION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 242' DKK ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS (2018) |
Største underskud: | -497' DKK Investment Management Distribution ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 319' DKK ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS (2021) |
Største gæld: | 345' DKK ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Investment Management Distribution ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS (10 år) |
Seed: 1469919421
Karrieren som leder startede i 2000 i CJ KOMMUNIKATION ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Christian Jessen i 7 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 9. december 2007.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Investment Management Distribution ApS
Via ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS
Direktørposter (1)
-
ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
CHOLPER Invest I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
CHOLPER Invest I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020 -
Investment Management Distribution ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2016
Registreringsdato: 27.09.2016
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.03.2017 - 30.06.2018
Reel ejer
01.07.2018 - 16.10.2023
Reel ejer
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
01.11.2020 - 30.06.2021
Ejerandel: 50% -
Direktør
06.07.2000 - 09.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS kunne fremvise et overskud på 242' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Investment Management Distribution ApS kunne fremvise et underskud på 497' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (Investment Management Distribution ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 250' DKK (ANALYSE OG KOMMUNIKATION ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 79' DKK (Investment Management Distribution ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Niels-ulrik Mousten.