Line Ghisler
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | REDEFINE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 8.470' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -9.925' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 42.471' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 103.425' DKK H.J. HANSEN VIN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos H.J. HANSEN VIN A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af REDEFINE ApS (24 år 3 måneder) |
Seed: 1814341296
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 hos REDEFINE ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Line Ghisler og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Line nu besiddet i 24 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen computerprogrammering. Her mere end 24 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 341' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REDEFINE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Vertica Partner ApS
Via REDEFINE ApS -
Vertica Holding ApS
Via Vertica Partner ApS -
VERTICA A/S
Via Vertica Holding ApS
Direktørposter (1)
-
REDEFINE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
Audio Group Denmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Audio Group Denmark ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2023
Registreringsdato: 15.02.2023 -
H.J. HANSEN VIN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
THORAXTRAINER INVESTORFORENING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020
Blå bog (fortsat)
Line har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
08.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2018 - 21.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2017 - 21.04.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2001 - 18.10.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Line Ghisler har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos H.J. HANSEN VIN A/S der præsenterede et overskud på 8.470' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos H.J. HANSEN VIN A/S der præsenterede et underskud på 9.925' DKK.
Line har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2018 til 2022 hos H.J. HANSEN VIN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.500' DKK (Audio Group Denmark ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 42.471' DKK (H.J. HANSEN VIN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.805' DKK (REDEFINE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Line' netværk er Kent Vinther Sørensen.