Jimmy Steen Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | POUL RASMUSSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.909' DKK Bytømreren Service 2015 A/S (Nu: Bytømreren Service A/S) (2021) |
Største underskud: | -2.267' DKK POUL RASMUSSEN A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 35.803' DKK Bytømreren Service 2015 A/S (Nu: Bytømreren Service A/S) (2023) |
Største gæld: | 53.877' DKK Bytømreren Service 2015 A/S (Nu: Bytømreren Service A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 150 årsværk hos Bytømreren Service 2015 A/S (Nu: Bytømreren Service A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af J. RASMUSSEN HOLDING ApS (19 år) |
Seed: 604737492
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 i POUL RASMUSSEN A/S (tidligere TØMRERMESTER POUL RASMUSSEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jimmy Steen Rasmussen i 10 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 13. december 2010.
Nu arbejder virksomheden med tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 3.668' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. RASMUSSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
POUL RASMUSSEN A/S
Via J. RASMUSSEN HOLDING ApS -
PR Ejendomme A/S
Via J. RASMUSSEN HOLDING ApS -
Imbro Udbytte - Kolding A/S
Via J. RASMUSSEN HOLDING ApS -
Komplementarselskabet Gråbrødregade, Kolding ApS
Via Imbro Udbytte - Kolding A/S -
Gråbrødregade, Kolding P/S
Via Komplementarselskabet Gråbrødregade, Kolding ApS -
Imbro Zero2 - Soleil Invest A/S
Via J. RASMUSSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
J. RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2005 -
PR Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2017 -
POUL RASMUSSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2009
Bestyrelsesposter (3)
-
PR Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.2017 -
POUL RASMUSSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2022 -
KIRKEBAKKEN KROGSBØLLE A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2020
Tidslinje (19)
-
POUL RASMUSSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2022
Registreringsdato: 09.02.2022 -
KIRKEBAKKEN KROGSBØLLE A.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020 -
KIRKEBAKKEN KROGSBØLLE A.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2020
Registreringsdato: 28.06.2020
Blå bog (fortsat)
Jimmy har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
06.09.2005 - Stadig aktiv
Ejer
22.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.09.2017 - 30.08.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2000 - 13.12.2010
Direktør
02.03.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2015 - 30.08.2022
Bestyrelsesmedlem
09.02.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jimmy Steen Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. RASMUSSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.519' DKK. Igennem holdingselskabet J. RASMUSSEN HOLDING ApS har Jimmy derfor også ejerandele i POUL RASMUSSEN A/S (50-66.65%), PR Ejendomme A/S (50-66.65%), Imbro Udbytte - Kolding A/S (10-14.99%) & Imbro Zero2 - Soleil Invest A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jimmy Steen Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jimmy Steen Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i POUL RASMUSSEN A/S der præsenterede et overskud på 5.777' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i PR Ejendomme A/S der præsenterede et underskud på 331' DKK.
Jimmy har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 10 måneder fra 2007 til 2020 hos KIRKEBAKKEN KROGSBØLLE A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.213' DKK (Bytømreren Service 2015 A/S (Nu: Bytømreren Service A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 121' DKK (KIRKEBAKKEN KROGSBØLLE A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.803' DKK (Bytømreren Service 2015 A/S (Nu: Bytømreren Service A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 766' DKK (KIRKEBAKKEN KROGSBØLLE A.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Jimmy' netværk er Jens Christian Nørtoft Bækgaard.