Michael Grundt Gotfredsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K HARTWALL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.621.600' DKK R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) (2019) |
Største underskud: | -11.790' DKK A/S BLIKA. JERN- METAL- OG TRÅDVAREFABRIK (Nu: Aktieselskabet af 05.05.1969) (2016) |
Største egenkapital: | 3.017.200' DKK R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) (2020) |
Største gæld: | 1.818.900' DKK R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TPS HOLDING A/S (4 år 11 måneder) |
Seed: 46827748
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 hos K HARTWALL A/S (tidligere BEKAERT HANDLING A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Grundt Gotfredsen i 3 år 7 måneder, inden stoppet den 1. januar 2004.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 kunne fremvise et overskud på 375' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. oktober 2024.
Bestyrelsesposter (2)
-
JCN BOLIG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.05.2023 -
UNI-TROLL EUROPE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2024
Tidslinje (30)
-
UNI-TROLL EUROPE ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
UNI-TROLL EUROPE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
JCN BOLIG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.03.2023 - 17.06.2024
Bestyrelsesmedlem
18.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.02.2019 - 14.05.2023
Bestyrelsesmedlem
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2014 - 31.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.10.2011 - 14.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2011 - 16.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Grundt Gotfredsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos JCN BOLIG A/S der præsenterede et overskud på 32.618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos UNI-TROLL EUROPE ApS der præsenterede et underskud på 2.616' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 2006 til 2011 hos TPS HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.618' DKK (JCN BOLIG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.616' DKK (UNI-TROLL EUROPE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 88.015' DKK (JCN BOLIG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -7.256' DKK (UNI-TROLL EUROPE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Flemming Vang Thusgaard Rasmussen.