Emil le Maire
Karrieren startede hos: | CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE'S PENSIONSAFVIKLINGSKASSE FOR FRU LISE STEIMLE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.076' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2020-21) |
Største underskud: | -8.430' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2022-23) |
Største egenkapital: | 240.786' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2022-23) |
Største gæld: | 9.455' DKK CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2020-21) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE (2020-21) |
Seed: 506533031
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE'S PENSIONSAFVIKLINGSKASSE FOR FRU LISE STEIMLE med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Emil le Maire i 43 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 7. januar 1999.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. januar 1999.
Bestyrelsesposter (1)
-
CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.05.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
DEN GERSTENBERGSKE FOND (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
GAMMELKJØGEGAARD LANDBRUG A/S (Nu: Gammelkjøgegaard Landbrug ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2017
Registreringsdato: 03.05.2017 -
DEN GERSTENBERGSKE FOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014
Blå bog (fortsat)
Emil har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 68 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
02.07.2017 - 29.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2017 - 30.11.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.12.1981 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.12.1981 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2014 - 01.05.2019
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2000 - 03.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Emil le Maire har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE der præsenterede et overskud på 9.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE der præsenterede et underskud på 8.430' DKK.
Emil har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 43 år 3 måneder fra 1955 til 1999 hos CARLSEN-LANGES LEGATSTIFTELSE'S PENSIONSAFVIKLINGSKASSE FOR FRU LISE STEIMLE.
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er Frands Axel Michael Brockenhuus-schack.