Bent Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KMF Invest A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.816' DKK KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S) (2018) |
Største underskud: | -18' DKK BENT HANSEN HOLDING, BJERT ApS (2016) |
Største egenkapital: | 17.359' DKK KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S) (2018) |
Største gæld: | 51.803' DKK KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af BENT HANSEN HOLDING, BJERT ApS (10 år 3 måneder) |
Seed: 285310338
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2000 ved KMF Invest A/S (tidligere KOLDING MASKINFORRETNING A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bent Hansen i 10 måneder, før fratrædelsen den 1. maj 2001.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.659' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENT HANSEN HOLDING, BJERT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
L&K Bredsten A/S
Via BENT HANSEN HOLDING, BJERT ApS
Direktørposter (1)
-
BENT HANSEN HOLDING, BJERT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
L&K Bredsten A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2014
Registreringsdato: 16.06.2014 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2014
Registreringsdato: 16.06.2014 -
LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.06.2014
Registreringsdato: 16.06.2014
Blå bog (fortsat)
Bent har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
16.06.2014 - 15.06.2021
Reel ejer
16.06.2014 - 16.06.2014
Bestyrelsesmedlem
16.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2000 - 01.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BENT HANSEN HOLDING, BJERT ApS fremviste et overskud på 905' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BENT HANSEN HOLDING, BJERT ApS fremviste et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.368' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.553' DKK (LIND & KRUSE A/S (Nu: L&K Bredsten A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.794' DKK (KOLDING MASKINFORRETNING A/S (Nu: KMF Invest A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Jens Lind.