Ib Kramer Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 3. maj 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIN PROFIL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.200' DKK SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN (2019) |
Største underskud: | -2.390' DKK SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN (2023) |
Største egenkapital: | 11.437' DKK SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN (2022) |
Største gæld: | 54.037' DKK SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af IBKS HOLDING ApS (12 år 10 måneder) |
Seed: 2000160822
Det begyndte den dag i 2000 hos DIN PROFIL ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Ib Kramer Sørensen i 1 år 4 måneder, inden stoppet den 12. september 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IBKS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ELITE-PRINT ApS
Via IBKS HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
IBKS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2011
Tidslinje (28)
-
SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2019
Registreringsdato: 12.04.2019 -
SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2017
Registreringsdato: 09.01.2017 -
GOLFSHOP IKAST A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.09.2013
Registreringsdato: 03.09.2013
Blå bog (fortsat)
Ib har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2017 - 12.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.06.2007 - 03.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.10.2007 - 12.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Ib Kramer Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IBKS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -79' DKK. Gennem sit holdingselskab IBKS HOLDING ApS har Ib dermed også andele i ELITE-PRINT ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ib Kramer Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor IBKS HOLDING ApS landede et overskud på 132' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor IBKS HOLDING ApS landede et underskud på 113' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Klaus Mikkelsen.