Kaare Sayk
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KAARE SAYK HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.311' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET KURT HANSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S) (2021) |
Største underskud: | -6.291' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET KURT HANSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 4.061' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET KURT HANSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S) (2021) |
Største gæld: | 11.301' DKK EJENDOMSMÆGLERFIRMAET KURT HANSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af KAARE SAYK HOLDING ApS (19 år 11 måneder) |
Seed: 1654417452
Det begyndte den dag i 2004 i KAARE SAYK HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Kaare Sayk og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Kaare nu besiddet i , og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAARE SAYK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S
Via KAARE SAYK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KAARE SAYK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.09.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Ejerlejlighedsforeningen Aurikelvej 7
Fratrådt som repræsentantDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
Ejerlejlighedsforeningen Aurikelvej 7
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
CLK HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2012
Registreringsdato: 12.12.2012
Blå bog (fortsat)
Kaare har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.09.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via KAARE SAYK HOLDING ApS -
Repræsentant
04.11.2022 - 13.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2004 - 12.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.09.2004 - 23.09.2004
Ejer og Direktør
24.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KAARE SAYK HOLDING ApS landede et overskud på 263' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KAARE SAYK HOLDING ApS landede et underskud på 713' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.201' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET KURT HANSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.818' DKK (EJENDOMSMÆGLERFIRMAET KURT HANSEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 2012 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 196' DKK (KAARE SAYK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kaare' netværk er Frank Voigt Djelert.