Brian Höyer
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 1994 (30 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AALBORG OMNIBUS SELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.406' DKK ILLUMS BOLIGHUS A/S (2016-17) |
Største underskud: | -60.205' DKK VIKINGBUS DANMARK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 967.049' DKK Umove Vest A/S (Nu: Umove A/S) (2023) |
Største gæld: | 942.081' DKK Umove Vest A/S (Nu: Umove A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.247 årsværk hos Umove Vest A/S (Nu: Umove A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BRIHO ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 1418751106
Karrieren som leder begyndte den dag i 1994 ved AALBORG OMNIBUS SELSKAB A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Brian Höyer i 6 år 1 måned, før fratrædelsen den 30. juni 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor bus- og s-togstrafik mv., rutefart. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRIHO ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
IBH 3 ApS
Via BRIHO ApS -
ILLUMS BOLIGHUS HOLDING A/S
Via IBH 3 ApS -
ILLUMS BOLIGHUS A/S
Via ILLUMS BOLIGHUS HOLDING A/S -
Illums Bolighus Ejendomme A/S
Via ILLUMS BOLIGHUS A/S -
Höyer & Kamp Invest ApS
Via BRIHO ApS
Direktørposter (3)
-
BRIHO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2006 -
IBH 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2007 -
Höyer & Kamp Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
ILLUMS BOLIGHUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2006 -
ILLUMS BOLIGHUS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2006 -
IBH 3 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2007 -
ONE ENGINES ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (206)
-
House of LeClaire ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
House of LeClaire ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
Höyer & Kamp Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.08.2023
Registreringsdato: 08.08.2023
Blå bog (fortsat)
Brian har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
29.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via BRIHO ApS -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2006 - Stadig aktiv
Ejer
07.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via IBH 3 ApS -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2006 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ILLUMS BOLIGHUS HOLDING A/S
Brian Höyer ejer desuden også holdingselskabet Höyer & Kamp Invest ApS (ejer lige nu 70%). Gennem holdingselskabet Höyer & Kamp Invest ApS ejes der også andele i og .
Se også koncerndiagram for Brian Höyer, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Brian Höyer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved ILLUMS BOLIGHUS A/S der præsenterede et overskud på 57.406' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved VIKINGBUS DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 60.094' DKK.
Brian har i alt siddet i bestyrelsen hos 77 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 9 måneder fra 2006 til i dag hos ILLUMS BOLIGHUS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 45.735' DKK (Umove Vest A/S (Nu: Umove A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60.205' DKK (VIKINGBUS DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 967.049' DKK (Umove Vest A/S (Nu: Umove A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.907' DKK (Rute700 ApS (Nu: FLEET.DK APS)).
En af de forbindelser som går igen i Brian' netværk er Susanne Møller.