Hans Henrik Pontoppidan
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | PONTOPPIDAN DOT COM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 43.421' DKK DEIF A/S (2014) |
Største underskud: | -24.699' DKK DEIF A/S (2018) |
Største egenkapital: | 228.631' DKK DEIF A/S (2022) |
Største gæld: | 428.023' DKK DEIF A/S (2021) |
Flest årsværk: | 399 årsværk hos DEIF A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af HHP 5200 ApS (12 år 9 måneder) |
Seed: 998929009
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 ved PONTOPPIDAN DOT COM ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Hans Henrik Pontoppidan i 2 år 5 måneder, før stoppet den 18. september 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden servicevirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. september 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HHP 5200 ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ponti Holding ApS
Via HHP 5200 ApS -
Styrk.app ApS
Via Ponti Holding ApS
Direktørposter (1)
-
HHP 5200 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2011
Repræsentant (1)
-
Danish-Chinese Business Forum
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Ponti Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Danish-Chinese Business Forum
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
DEIF A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.02.2021 - 01.01.2024
Reel ejer
25.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 01.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.09.2016 - 22.10.2019
Ejerandel: 31% -
Ejer
05.12.2011 - 26.05.2016
Direktør
05.12.2011 - Stadig aktiv
Ejer
27.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Hans Henrik Pontoppidan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HHP 5200 ApS (ejer lige nu 25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.433' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ponti Holding ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Hans Henrik Pontoppidan, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor Ponti Holding ApS kunne fremvise et overskud på 2.133' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor HHP 5200 ApS kunne fremvise et underskud på 189' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.133' DKK (Ponti Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 56' DKK (Ottesen Invest IVS (Nu: Ottesen Invest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 58' DKK (Ponti Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -12' DKK (Ottesen Invest IVS (Nu: Ottesen Invest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Sophie Amalie Pontoppidan.