Jørgen Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TEKNIK GRUPPEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.550' DKK FIBER BACKBONE A/S (Nu: JYSK ENERGI FIBERNET A/S) (2016) |
Største underskud: | -16.082' DKK GEV A/S (Nu: GEV Holding A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 307.165' DKK GRINDSTED EL- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. (Nu: GEV AMBA) (2017) |
Største gæld: | 309.753' DKK FIBER BACKBONE A/S (Nu: JYSK ENERGI FIBERNET A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos GEV A/S (Nu: GEV Holding A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GEV AMBA (10 år 4 måneder) |
Seed: 1693457080
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2004 ved TEKNIK GRUPPEN HOLDING A/S (tidligere GRINDSTED BREDBÅND A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Kristensen i 8 måneder, før fratrædelsen den 14. april 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor distribution af og handel med elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. december 2006.
Bestyrelsesposter (8)
-
GEV Vand A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2020 -
GEV VARME A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.05.2014 -
GEV Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.05.2014 -
RGT HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2014 -
GEV FIBERNET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.05.2014 -
GEV Køling & Komfort A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.10.2019 -
CleanLab Grindsted A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2023 -
GEV AMBA
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
GEV Elnet A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
GEV Elnet A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2023
Registreringsdato: 28.11.2023 -
GEV NET A/S (Nu: GEV Elnet A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved FIBER BACKBONE A/S (Nu: JYSK ENERGI FIBERNET A/S) der præsenterede et overskud på 18.550' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved GEV A/S (Nu: GEV Holding A/S) der præsenterede et underskud på 16.082' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2014 til i dag hos GEV AMBA.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.741' DKK (GRINDSTED EL- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. (Nu: GEV AMBA)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.373' DKK (FIBER BACKBONE A/S (Nu: JYSK ENERGI FIBERNET A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 218.370' DKK (FIBER BACKBONE A/S (Nu: JYSK ENERGI FIBERNET A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 717' DKK (GEV Køling & Komfort A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er René Heiselberg Gier.