Nils Natorp
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MUUS & NATORP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.413' DKK FONDEN DYBBØL BANKE (2020) |
Største underskud: | -32.601' DKK FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT (2013-14) |
Største egenkapital: | 45.963' DKK FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT (2020-21) |
Største gæld: | 10.954' DKK FONDEN DYBBØL BANKE (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos GEOCENTER MØNS KLINT A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT (20 år 8 måneder) |
Seed: 1789106083
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2000 hos MUUS & NATORP ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Nils Natorp i 1 år 11 måneder, inden stoppet den 27. juni 2002.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor formgivning og industrielt design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2003.
Direktørposter (3)
-
GEOCENTER MØNS KLINT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2006 -
FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2004 -
BUTIK ORKIDÉ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2014
Bestyrelsesposter (4)
-
House of Møn ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 19.04.2018 -
TEAM MØN ApS
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 22.03.2006 -
VisitSydsjælland-Møn A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.03.2015 -
FONDEN DYBBØL BANKE
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
VORDINGBORG UDVIKLINGSSELSKAB A/S (Nu: VORDINGBORG DESTINATIONSUDVIKLING A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
MØNHUSET ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022 -
FONDEN DYBBØL BANKE (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022
Blå bog (fortsat)
Nils har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Nils Natorp har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN DYBBØL BANKE der præsenterede et overskud på 6.413' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos MØNHUSET ApS der præsenterede et underskud på 1.098' DKK.
Nils har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 5 måneder fra 2006 til i dag hos TEAM MØN ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.623' DKK (GEOCENTER MØNS KLINT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 429' DKK (FONDEN DYBBØL BANKE).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 43.609' DKK (FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (House of Møn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Carl Peter Brønnum Scavenius.