Christian Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MYPLANET INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.108' DKK ZINKPOWER Holstebro A/S (2019-20) |
Største underskud: | -17.922' DKK MYPLANET INTERNATIONAL A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 25.255' DKK ZINKPOWER Holstebro A/S (2022-23) |
Største gæld: | 74.309' DKK MYPLANET INTERNATIONAL A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos ZINKPOWER Holstebro A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af M.C. Holding Hvam ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 715424109
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved MYPLANET INTERNATIONAL A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Madsen i 1 år 4 måneder, før stoppet den 14. november 2001.
Nu arbejder virksomheden med rejsearrangører. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 4.520' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M.C. Holding Hvam ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
M.C. Holding Hvam ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2018
Bestyrelsesposter (3)
-
ZINKPOWER Coating Holstebro A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2021 -
ZINKPOWER Odense A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2021 -
ZINKPOWER Holstebro A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2021
Tidslinje (11)
-
ZINKPOWER Holstebro A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
ZINKPOWER Odense A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
ZINKPOWER Coating Holstebro A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.04.2009 - 31.01.2018
Ejer
01.02.2018 - 30.09.2021
Direktør
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.06.2000 - 14.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor M.C. Holding Hvam ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.149' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor M.C. Holding Hvam ApS kunne offentliggøre et underskud på 535' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.769' DKK (ZINKPOWER Holstebro A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 9.669' DKK (ZINKPOWER Odense A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 25.255' DKK (ZINKPOWER Holstebro A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 376' DKK (ZINKPOWER Odense A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er John Niclas Siemerling Adelsparre.