Allan Kristiansen
Erhvervsaktiv: | 12. apr. 2000 - 21. mar. 2024 |
Karrieren startede hos: | NYKREDIT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NYKREDIT REALKREDIT A/S (23 år 11 måneder) |
Seed: 289020473
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Allan Kristiansen. Første gang Allan var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2000 ved NYKREDIT A/S (tidligere NYKREDIT HOLDING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Allan Kristiansen i 23 år 11 måneder, før fratrædelsen den 21. marts 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
NYKREDIT HOLDING A/S (Nu: NYKREDIT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
NYKREDIT A/S (Nu: NYKREDIT REALKREDIT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
NYKREDIT BANK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2023
Registreringsdato: 23.03.2023
Blå bog (fortsat)
Allan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 23 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.04.2000 - 21.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2000 - 21.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.12.2017 - 25.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2003 - 23.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 11 måneder fra 2000 til 2024 hos NYKREDIT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Tonny Thierry Andersen.