Jesper Johannes Maarschalk
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KEY HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 54.532' DKK BGB A/S (2019) |
Største underskud: | -90' DKK Højgaard Nord ApS (2022) |
Største egenkapital: | 64.470' DKK BGB A/S (2019) |
Største gæld: | 181.990' DKK BGB A/S (2020) |
Flest årsværk: | 273 årsværk hos BGB A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAARSCHALK HOLDING ApS (16 år) |
Seed: 1832261290
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2001 hos KEY HOLDING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Johannes Maarschalk i 15 år, inden stoppet den 21. januar 2016.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 25.330' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAARSCHALK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
BGB A/S
Via MAARSCHALK HOLDING ApS -
Multika Snedkerier A/S
Via BGB A/S -
Partner Investment Funds A/S
Via MAARSCHALK HOLDING ApS -
B.G. EJENDOMSINVEST ApS
Via Partner Investment Funds A/S -
Valhøjvej 13e ApS
Via Partner Investment Funds A/S -
Storgade 25 Sorø ApS
Via Partner Investment Funds A/S -
Plan + Invest A/S
Via Partner Investment Funds A/S -
Smedegade 41 ApS
Via Plan + Invest A/S -
KB83 ApS
Via Plan + Invest A/S -
Højgaard Nord ApS
Via MAARSCHALK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MAARSCHALK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2008
Ejendomme (5)
Tidslinje (6)
-
BGB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
BGB A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021 -
KEY HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2016
Registreringsdato: 21.01.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
12.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2021 - 17.05.2022
Ejer
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via MAARSCHALK HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
15.01.2001 - 21.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MAARSCHALK HOLDING ApS landede et overskud på 11.597' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 35.446' DKK (BGB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.853' DKK (BGB A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 693' DKK (Højgaard Nord ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Bertel Gantriis.