Tue Villum Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFSM SERVICE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.862' DKK LECTOR ApS (2023) |
Største underskud: | -1.602' DKK CASA MARE ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 12.060' DKK LECTOR ApS (2023) |
Største gæld: | 16.639' DKK CASA MARE ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos LECTOR ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af 4CO ApS (18 år 10 måneder) |
Seed: 703715708
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 hos AFSM SERVICE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Tue Villum Sørensen i 3 år, før stoppet d. 16. december 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
4CO ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LECTOR ApS
Via 4CO ApS -
Lector Consulting ApS
Via 4CO ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
4CO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.10.2005 -
LECTOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
Lector Consulting ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (12)
-
Lector Consulting ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
CASA MARE ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.12.2014
Registreringsdato: 18.12.2014 -
LECTOR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2014
Registreringsdato: 01.03.2014
Blå bog (fortsat)
Tue har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via 4CO ApS -
Direktør
01.03.2014 - Stadig aktiv
Ejer
23.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via 4CO ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
21.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
18.06.2007 - 18.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.01.2006 - 05.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LECTOR ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.862' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor 4CO ApS kunne offentliggøre et underskud på 142' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.862' DKK (LECTOR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.060' DKK (LECTOR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -560' DKK (CASA MARE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tue' netværk er Malou Villum Sørensen.