Lars Erik Vedsted
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS GJØL AF 22. MAJ 2006 (Direktør) |
Største overskud: | 618' DKK LAITRAM MACHINERY ApS (2023) |
Største underskud: | -995' DKK LAITRAM MACHINERY ApS (2017) |
Største egenkapital: | 6.910' DKK LAITRAM MACHINERY ApS (2023) |
Største gæld: | 2.860' DKK LAITRAM MACHINERY ApS (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LAITRAM MACHINERY ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af LAITRAM MACHINERY ApS (14 år 6 måneder) |
Seed: 376313299
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 i ApS GJØL AF 22. MAJ 2006 (tidligere NORTECH ApS UNDER STIFTELSE) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Lars Erik Vedsted i 11 år 3 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. oktober 2011.
Direktørposter (1)
-
LAITRAM MACHINERY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
LAITRAM MACHINERY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
INTRALOX ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
LAITRAM MACHINERY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2015
Registreringsdato: 16.04.2015 -
INTRALOX ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2015
Registreringsdato: 16.04.2015
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.03.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
16.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2015 - 22.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.07.2000 - 31.10.2011
Bestyrelsesmedlem
05.05.2004 - 31.10.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Erik Vedsted har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LAITRAM MACHINERY ApS der præsenterede et overskud på 618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i LAITRAM MACHINERY ApS der præsenterede et underskud på 995' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 5 måneder fra 2015 til i dag hos LAITRAM MACHINERY ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 618' DKK (LAITRAM MACHINERY ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.910' DKK (LAITRAM MACHINERY ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.337' DKK (INTRALOX ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Lawrence Peter Oertling.