Christoffer Erik Mathies Lorenzen
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LOZON ApS (Direktør) |
Største overskud: | 121.293' DKK CHR. HANSEN NATURAL COLORS A/S (Nu: Oterra A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -2.260.909' DKK Spring MidCo DK ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.883.848' DKK Spring MidCo DK ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.224.834' DKK CHR. HANSEN NATURAL COLORS A/S (Nu: Oterra A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af LOZON ApS (23 år 10 måneder) |
Seed: 1157610965
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 i LOZON ApS i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Christoffer Erik Mathies Lorenzen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer har Christoffer nu bestreddet i 23 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor investeringsselskaber. Her mere end 23 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 416' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOZON ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LOZON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2000
Bestyrelsesposter (7)
-
Oterra Operations ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2021 -
Oterra A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2021 -
Karo Healthcare ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2019 -
Spring TopCo DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2021 -
BIRDSATFIVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2023 -
Spring MidCo DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2021 -
Oterra Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
J. H. SCHULTZ-FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
BIRDSATFIVE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
CHR. HANSEN NATURAL COLORS A/S (Nu: Oterra A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021
Blå bog (fortsat)
Christoffer har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Christoffer Erik Mathies Lorenzen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i HAMLET PROTEIN A/S der præsenterede et overskud på 33.517' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i Spring MidCo DK ApS der præsenterede et underskud på 2.260.909' DKK.
Christoffer har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 8 måneder fra 2014 til 2024 hos J. H. SCHULTZ-FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 15.812' DKK (J. H. SCHULTZ-FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 567.441' DKK (CHR. HANSEN NATURAL COLORS A/S (Nu: Oterra A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.883.848' DKK (Spring MidCo DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 579' DKK (LOZON ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christoffer' netværk er Odd Erik Hansen.