Jacob Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1985 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TELECOM ERHVERV A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 265.159' DKK DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S (2017) |
Største underskud: | -574.882' DKK BCHG Holding A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.776.826' DKK Skynet Invest Holding A/S (Nu: GlobalConnect Invest DK A/S) (2018) |
Største gæld: | 6.541.798' DKK GLOBALCONNECT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.797 årsværk hos DSB VEDLIGEHOLD A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TELECOM ERHVERV A/S (17 år 6 måneder) |
Seed: 862446045
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1985 i TELECOM ERHVERV A/S (tidligere HENNING NIELSEN ERHVERV A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jacob Kjær i 17 år 6 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med telekommunikationsudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Møllerkjær ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (4)
-
BCHG Properties A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2021 -
Bella Operation A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2020 -
BCHG Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2021 -
Møllerkjær ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
CP Hotel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2022
Ejendomme (4)
Tidslinje (70)
-
CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS A/S (Nu: CP Hotel A/S)
Fratrådt som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
CPH HOTEL MANAGEMENT HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
CPH HOTEL MANAGEMENT HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.01.2022
Registreringsdato: 03.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jacob har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
20.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
29.06.2021 - 03.06.2024
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jacob Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Møllerkjær ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.316' DKK. Igennem sit holdingselskab Møllerkjær ApS har Jacob dermed også ejerandele i & .
Du kan se koncerndiagram for Jacob Kjær, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Jacob Kjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i NIANET A/S (Nu: GlobalConnect NN A/S) der præsenterede et overskud på 32.261' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i GLOBALCONNECT A/S der præsenterede et underskud på 63.631' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 6 måneder fra 1985 til 2003 hos TELECOM ERHVERV A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 34.983' DKK (BCHG Properties A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 160.049' DKK (GLOBALCONNECT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.649.218' DKK (Skynet Invest Holding A/S (Nu: GlobalConnect Invest DK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18.600' DKK (NETTEAM TECHNOLOGY A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Christian Folden Lund.