Asger Fredslund Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SIRIUSPARTNER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 922' DKK ASGER FREDSLUND HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -322' DKK SIRIUSPARTNERS ApS (Nu: SIRIUSPARTNER A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 4.526' DKK ASGER FREDSLUND HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 1.216' DKK SIRIUSPARTNERS ApS (Nu: SIRIUSPARTNER A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos SIRIUSPARTNERS ApS (Nu: SIRIUSPARTNER A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af ASGER FREDSLUND HOLDING ApS (17 år 3 måneder) |
Seed: 381256874
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2000 hos SIRIUSPARTNER A/S (tidligere SIRIUSPARTNERS ApS) som Direktør, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør havde Asger Fredslund Pedersen i 8 år 6 måneder, inden stoppet den 3. juni 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 11' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendommen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ASGER FREDSLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SIRIUSPARTNER A/S
Via ASGER FREDSLUND HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SIRIUSPARTNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2020 -
ASGER FREDSLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
SIRIUSPARTNER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2013
Tidslinje (13)
-
SIRIUSPARTNER A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020 -
SIRIUSPARTNER A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.10.2020
Registreringsdato: 29.10.2020 -
Ejendommen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020
Blå bog (fortsat)
Asger har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.11.2000 - 03.06.2009
Bestyrelsesmedlem
20.08.2009 - 23.03.2012
Direktør
23.03.2012 - 31.05.2020
Bestyrelsesmedlem
21.05.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2013 - 28.10.2020
Direktør
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
29.10.2020 - 30.10.2020
Reel ejer
29.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Asger Fredslund Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASGER FREDSLUND HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.526' DKK. Igennem sit holdingselskab ASGER FREDSLUND HOLDING ApS har Asger dermed også ejerandele i SIRIUSPARTNER A/S (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Asger Fredslund Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ASGER FREDSLUND HOLDING ApS fremviste et overskud på 922' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SIRIUSPARTNERS ApS (Nu: SIRIUSPARTNER A/S) fremviste et underskud på 322' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 298' DKK (ASGER FREDSLUND HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.526' DKK (ASGER FREDSLUND HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 790' DKK (SIRIUSPARTNERS ApS (Nu: SIRIUSPARTNER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Asger' netværk er Anders Fredslund Pedersen.